ET SI NOUS CALCULIONS DAVANTAGE DE TÊTE (1/2) ? 11 techniques simples de calcul mental à connaître !

calcul mental

Selon le Salk Institute, notre cerveau aurait une capacité d’au moins 1 pétaoctet (1024 téraoctets)), soit une capacité de mémoire équivalente à tout ce que l’on peut rencontrer sur Internet. Un entraînement régulier peut venir à bout de quasiment n’importe quel type de calcul, si l’on en maîtrise les opérations et les techniques de base.

Nous en avons réuni quelques unes de ces techniques élémentaires à connaître.

Multiplier par 10
Une multiplication par 10 est une opération élémentaire consistant à rajouter un 0 à droite du nombre.
Multiplier par 2
Le calcul se fait de gauche à droite, en commençant par les chiffres aux puissances élevées et en incorporant progressivement les retenues si elles apparaissent.
Multiplication par 5
Il s’agit d’une multiplication par 10 suivie d’une division par 2.
Exemple : 37 * 5 = (37*10)/2 = 370/2 = 185
Division par 2
Il s’agit de lire le nombre de gauche à droite, et de diviser les chiffres pairs par 2 , arrondir à l’entier inférieur les chiffres impairs et ajouter 5 au résultat de la division par 2 du chiffre suivant.
Exemple : 1892 / 2 –>18/ 2 = 9; 9/2 = 4,5  on garde 4; 2/2 = 1 + 5 = 6; Résultat : 946
Multiplication par 9
Comme 9 = 10 – 1, pour multiplier par 9, il suffit de multiplier le nombre par 10, et de le soustraire au résultat.
Exemple : 9 × 37 = 370 – 37 = 343
Calcul du carré d’un entier avec « 5 » pour chiffre des unités
Il suffit de calculer le produit du nombre qu’on forme en multipliant le nombre avant le 5 par le nombre entier suivant et de faire suivre le nombre obtenu de « 25 ».
Exemple: 75² = 7*8 = 56 et 75² = 5625
Calcul du produit de deux entiers dans la même dizaine et dont les chiffres des unités se complètent
Il suffit de multiplier les chiffres des unités entre eux puis le chiffre des dizaines par son chiffre entier supérieur et d’accoler les deux nombres obtenus.
Exemple: 73 * 77 : 3*7 = 21  et 7*8 = 56 d’où 73*77 = 5621
Calcul du produit de deux entiers dans la même dizaine
Il suffit de prendre le premier nombre et de lui ajouter le chiffre des unités de l’autre puis de multiplier le résultat par les dizaines du second nombre et d’ajouter à ce résultat la multiplication des unités des deux nombres.
Exemple: 43 × 42, on calcule 43+2 = 45 puis 45 × 40 = 1800 et on ajoute 3 × 2 soit 1800+6 = 1806
Multiplication d’un nombre par 11
Multiplication d’un nombre à deux chiffres par 11
Il s’agit de faire la somme du premier chiffre et du second, puis de l’ajouter entre les deux si la somme est inférieure à 10.
Exemple :  27 × 11 = 2 (1+7) 7 = 297
Si la somme est supérieure à 10, on place le chiffre des unités de la somme entre les deux chiffres et on ajoute 1 aux centaines.
Exemple : 68 × 11 = ?
6 (6+8) 8 = 6 (14) 8 = (6+1) 4 8 = 748
Multiplication d’un nombre à trois chiffres par 11
On garde le premier chiffre du nombre à trois chiffres, on ajoute ensuite la somme des 2 premiers chiffres du nombre à trois chiffres qui doit être inférieure à 10.
On ajoute la somme des 2 derniers chiffres du nombre à trois chiffres qui doit être inférieure à 10.
On ajoute enfin le dernier chiffre du nombre à trois chiffres.
Exemple = 143 * 11
On trouve 143 x 11 = 1573, avec le premier chiffre 1, suivi de 5=(1+4), puis 7 = (4+3=7), puis le dernier chiffre 3.
Multiplication de deux nombres entiers compris entre 10 et 19
On additionne le premier nombre et les unités du deuxième nombre puis on ajoute un zéro (on multiplie par 10).
On additionne au nombre obtenu le produit des unités des deux nombres.
Exemple : 17 * 16
17 + 6 =23
230
230 + (6*7) = 272